Ymddiriedolwyr Beaminster Preschool Limited
Rhif yr elusen: 1102042
Up to date (162 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Keith Marklew | Cadeirydd | 07 February 2023 |
|
|
||||
Natalie Marsh | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
Roland Tanner | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|||||
Paul Barry Hughes | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Robyn Battrick | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Amy Biggs | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Alan Dawkins | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Nichola Green | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|
||||
Chelsea Jayne Whitlock | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.