THE BEDFORDSHIRE MUSIC TRUST

Rhif yr elusen: 1104849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports music activities for young people and adults in Beds and surrounding areas. Following the demise of Bedfordshire Music, we have become responsible for operating the holiday youth music ensemble courses in the former county and advising on policy with the local Music Hubs. Our aim is to provide access to musical opportunities for young musicians appropriate to their abilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £37,780
Cyfanswm gwariant: £36,388

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford
  • Luton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN SHEEHAN Cadeirydd 27 February 2014
FRIENDS OF BEDFORDSHIRE YOUTH MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER BROWN BEd ARCM Ymddiriedolwr 01 April 2017
THE MILTON KEYNES SINFONIA
Derbyniwyd: Ar amser
JULIA SMITH Ymddiriedolwr 01 February 2016
Dim ar gofnod
Madeline Anne Russell Ymddiriedolwr 01 January 2014
THE BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Justin Waters Ymddiriedolwr 07 December 2011
UTANGE ORPHANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
NICK WOOD Ymddiriedolwr
DANESBOROUGH CHORUS
Derbyniwyd: Ar amser
BRIAN JOHN GREENWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.92k £35.92k £31.14k £46.81k £37.78k
Cyfanswm gwariant £33.75k £33.75k £24.13k £43.34k £36.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.60k N/A £7.00k N/A £6.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £980 N/A £6.05k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 16 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 16 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 21 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 21 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 27 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 27 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 20 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 20 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 28 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 28 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The White House
Odell Road
Sharnbrook
Bedford
Ffôn:
07711768365