THE PHOENIX SINGERS, SOMERSET
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Phoenix Singers are a highly regarded chamber choir that undertakes 4-6 concerts a year and often works with young people and performs for charities. Membership is open to all, subject to audition, and we offer a limited number of choral scholarships locally for young people with an interest in choral music and wish to join us to experience more.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1084561 THE RONALD TICKNER EDUCATIONAL TRUST
- 05 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- 10 Mawrth 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.19k | £9.33k | £10.61k | £5.21k | £750 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03k | £10.45k | £11.44k | £4.33k | £475 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 08 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AN APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CHORAL MUSIC(PARTICULARLY FOR SMALL CHOIRS) IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND WORKSHOPS; AND FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window