SEVENOAKS AND SWANLEY CITIZENS ADVICE BUREAU LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To give free, confidential and independent advice concerning all social, domestic and personal issues such as housing, employment, benefits, debt, divorce, nationality and immigration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £84,700 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1082979 CITIZENS ADVICE IN NORTH & WEST KENT
- 19 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
- 12 Rhagfyr 2015: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SWANLEY & DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU LTD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.33k | £119.42k | £112.24k | £160.90k | £206.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.69k | £158.02k | £109.73k | £137.16k | £173.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £84.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2015 | 08 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2015 | 08 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 10 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 10 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 16 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 10 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 18 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 FEBRUARY 2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION OF CHANGE ON NAME DATED 20 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN SWANLEY AND THE NORTHERN PARISHES OF SEVENOAKS DISTRICT COUNCIL AREA ("THE AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
SWANLEY AND THE NORTHERN PARISHES OF SEVENOAKS DISTRICT COUNCIL AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window