THE FACEFAX ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness & the preservation & protection of good health of those suffering, & their carers, from maxillo-facial diseases, & other types of cancer, providing information, complementary therapies, emotional support & practical help. Also, to advance the education of the public & medical professionals, in the prevention & treatment of maxillo-facial diseases & other types of cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 21 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- F (Enw gwaith)
- FACEFAX (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE GIBBINGS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rosemary Dale Shaw | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Dr HELEN MARY COGHILL | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||
ANNE HICKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROL DUNSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BILL DEARNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SOPHIA CHANDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.91k | £6.18k | £1.06k | £3.16k | £428 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.91k | £6.71k | £1.83k | £1.49k | £2.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/06/2005 AS AMENDED ON 19/09/2005 AS AMENDED ON 03/11/2014
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH OF THOSE SUFFERING AND THEIR CARERS, FROM MAXILLOFACIAL DISEASES AND OTHER TYPES OF CANCER, BY THE PROVISION OF INFORMATION, COMPLEMENTARY THERAPIES, EMOTIONAL SUPPORT AND PRACTICAL HELP. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND MEDICAL PROFESSIONALS, IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF MAXILLOFACIAL DISEASES AND OTHER TYPES OF CANCER.
Maes buddion
NATIONALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Palmerston Road
NORTHAMPTON
NN1 5EU
- Ffôn:
- 07541998711
- E-bost:
- secretary@facefax.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window