THE ELIZABETH AND RICHARD WILSON CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to further religious and charitable work of Church of England and Methodist Church to help young people to develop their capacities to award scholarships, exhibitions, bursaries or maintenance allowances to any educational establishment to persons under the age of 18 years to further Scout /Guide Associations or other charitable youth organisation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ELIZABETH HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr JOHN SHAKESPEARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SALLY MARGARET RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MICHAEL ROWLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/05/2020 | 10/05/2021 | 10/05/2022 | 10/05/2023 | 10/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.26k | £17.58k | £9.01k | £8.64k | £30.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.40k | £29.86k | £31.19k | £27.73k | £37.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 1 MARCH 2002 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 14 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
10% TO VICAR AND CHURCHWARDENS OF THE PARISH CHURCH OF WARTON FOR THE UPKEEP OF THE GRAVEYARD; 10% TO THE SUPERINTENDENT MINISTER OF THE CIRCUIT IN THE METHODIST CONNECTION FOR THE WARTON METHODIST CHAPEL; 10% TO WARTON PARISH COUNCIL FOR ANNUAL EDUCATIONAL GRANTS; 70% OF THE INCOME OF THE FUND TO BE APPLIED FOR THE FOLLOWING OBJECTS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION CONSIDER FIT: (I) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS. (II) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE METHODIST CHURCH IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS. (III) TO ENABLE PARISH CHURCHES IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS TO BE KEPT IN GOOD ORDER AND REPAIR. (IV) TO ENABLE METHODIST CHAPELS IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS TO BE KEPT IN GOOD ORDER AND REPAIR. (V) TO HELP YOUNG PEOPLE RESIDENT IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. (VI) IN AWARDING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE TO ANY SCHOOL OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT APPROVED BY THE TRUSTEES TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18 YEARS WHO ARE RESIDENT IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS. (VII) TO FURTHER THE OBJECTS OF THE SCOUT ASSOCIATION OR ANY UNIT THEREOF, THE GUIDE ASSOCIATION OR ANY UNIT THEREOF OR ANY OTHER CHARITABLE YOUTH ORGANISATIONS IN LANCASTER MORECAMBE AND CARNFORTH AND THE SURROUNDING RURAL AREAS.
Maes buddion
LANCASTER AND MORECAMBE AND SURROUNDING RURAL AREAS INCLUDING WARTON NEAR CARNFORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Joseph A Jones & Co Llp
6 Fenton Street
LANCASTER
LA1 1TE
- Ffôn:
- 0152463371
- E-bost:
- Gary.rycroft@jajsolicitors.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window