FRANCIS GIFFEN MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin James McNally | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Ian James Whybrow | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Green | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Feather | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Jenny Piazza | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Christopher John Featherstone | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||
Simon Forde | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Toni Lesley Holtby | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.67k | £11.90k | £16.81k | £4.60k | £11.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41k | £1.69k | £15.26k | £4.57k | £19.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £16.33k | N/A | £5.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 24 OCTOBER 2006 as amended on 04 May 2021 as amended on 16 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY AND THE TRUST FUND AND ITS INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL AND TO PROVIDE A CHILDREN'S PLAYGROUND FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF SUDBOROUGH WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE OF THE PROPERTY FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
SUDBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Francis Giffen Memorial Hall
Main Street
Sudborough
NN14 3BX
- Ffôn:
- 07702340964
- E-bost:
- SudboroughFGMH@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window