DYSLEXIA EAST KENT SUPPORT (DEKS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
D.E.K.S. hold occasional talks on subjects relating to dyslexia. A Drop-in Centre is held from 2pm to 4pm on the first Saturday of the month. There is a library of books and resources, from which members can borrow. A telephone helpline, website and email, enable people to access information about dyslexia and the help that can be obtained.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLENE KIM WAKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH FLORY | Ymddiriedolwr | 27 November 2011 |
|
|||||
ALWYN LINDLEY | Ymddiriedolwr | 27 November 2011 |
|
|
||||
Catherine Whiteside | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN ELIZABETH MCCORMICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05k | £840 | £2.40k | £1.43k | £1.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.52k | £12.58k | £8.44k | £2.86k | £3.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 21 NOVEMBER 2006 AS AMENDED ON 19 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WITH DYSLEXIA BY THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION AND INFORMATION. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO DYSLEXIA IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, TO PARENTS AND TEACHERS OF DYSLEXIC CHILDREN.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE EAST KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 14, Lullingstone House Offices
Lullingstone Court
St. Johns Lane
CANTERBURY
Kent
CT1 2NX
- Ffôn:
- 08450038979
- E-bost:
- dyslexiaeastkent@gmail.com
- Gwefan:
-
dyslexia-east-kent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window