THE J W SLY AND SONS (NORTHLEACH) CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main aim of the Charity is to provide affordable housing within the parish of Northleach, Gloucestershire for the benefit of employees employed within Community Facilities and Services e.g. but not exclusively schools, shops & churches. It also aims to support local family life within the communityalso to support students within the parish requiring financial assistance with course literature.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Jane Richell | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||||||
Emily Jayne Hartnell | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||||||||
Laura Jane Blundell | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||
RICHARD CHARLES OWEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||||
DAVID M LOUISSON | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|||||||||||
CHRISTOPHER HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
FELICITY DORA ERICSSON EBSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ENID GRACE SLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
IAN PATRICK SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID GORDON EBSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.44k | £838.31k | £99.87k | £76.92k | £136.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.51k | £57.50k | £71.33k | £78.19k | £68.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £779.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £53.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £6.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £19 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £534.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £54.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £3.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO RELIEVE POVERTY IN NORTHLEACH BY: . PROVIDING AFFORDABLE HOUSING FOR THOSE IN NEED; AND/OR . MAKING GRANTS TO OTHER CHARITIES AND NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS OPERATING IN NORTHLEACH. PROVIDED THAT IF THE TRUSTEES CONSIDER THAT THERE ARE INSUFFICIENT PEOPLE IN NEED IN NORTHLEACH THEN TO RELIEVE POVERTY BY THE SAME MEANS IN THE SURROUNDING VILLAGES OF SHERBORNE, WINDRUSH, CHEDWORTH AND BIBURY AND OTHER NEIGHBOURING VILLAGES AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES. 3.2 TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: . REFURBISHING BUILDINGS AT WHEELWRIGHTS, WEST END, NORTHLEACH, GLOUCESTERSHIRE AND MAINTAINING IT AS A MUSEUM OF THE HISTORY OF GLOUCESTERSHIRE LIFE AND CRAFTS; AND/OR . MAKING GRANTS TO OTHER CHARITIES AND NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS OPERATING IN NORTHLEACH. 3.3 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY MAKING GRANTS TO ST PETER AND ST PAUL'S CHURCH, NORTHLEACH AND OTHER CHURCHES IN THE NORTHLEACH BENEFICE AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES...
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH BARN
MILL END
NORTHLEACH
CHELTENHAM
GL54 3HJ
- Ffôn:
- 01451860608
- E-bost:
- david.louisson@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window