CWM TAF MORGANNWG MIND

Rhif yr elusen: 1123615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Merthyr and the Valleys Mind are a local charity affiliated to National Mind. We provide a range of quality services to adults who experience mental or emotional distress. The services include community and hospital advocacy, resource centres that provide dropin facilities, counselling, training and a range of groups e.g. depression, self-help, gardening, relaxation, IT and music.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £158,997
Cyfanswm gwariant: £1,357,023

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Merthyr Tudful
  • Pen-y-bont Ar Ogwr
  • Rhondda Cynon Taf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • MERTHYR AND THE VALLEYS MIND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
COUNCILLOR CLIVE THOMAS JONES Cadeirydd
Dim ar gofnod
Dai Price Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Helen Smith Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Helen Whitfield-Williams Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Ian Diment Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Lynnette Thomas Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Benjamin Hayden Trewartha Ymddiriedolwr 26 October 2022
Dim ar gofnod
Joanna Markham Ymddiriedolwr 19 July 2021
Dim ar gofnod
Lisa Michelle Thomas Ymddiriedolwr 25 February 2020
COLLEGES WALES / COLEGAU CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
GERWYN BUTLER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £1.28m £1.84m £1.49m £1.14m
Cyfanswm gwariant £919.16k £1.10m £1.46m £1.32m £1.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £293.67k £367.72k £518.10k £637.15k £187.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £275.71k £354.92k £434.89k £842.62k £187.14k
Incwm o roddion a chymynroddion £181.82k £179.16k £206.57k £84.38k £7.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £2.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £825.97k £1.07m £1.63m £12.09k £137.11k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.48k £5.77k £2.09k £3.25k £12.19k
Incwm - Arall £36.12k £29.50k £0 £1.39m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £919.16k £1.10m £1.39m £437.52k £1.36m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £27.78k £390.25k £0
Gwariant - Llywodraethu £8.64k £8.01k £9.41k £0 £9.96k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £36.75k £496.11k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £9.79k £6.36k £6.12k £4.92k £1.47k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £710.39k £986.87k £1.49m £1.43m £1.17m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £68.77k £163.36k £279.04k £109.75k £57.98k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 07 Chwefror 2022 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 07 Chwefror 2022 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
88 High Street
MERTHYR TYDFIL
Mid Glamorgan
CF47 8UG
Ffôn:
01685707480