Ymddiriedolwyr BAWDSEY RADAR TRUST
Rhif yr elusen: 1125600

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Elizabeth Sullivan | Cadeirydd | 19 July 2022 |
|
|
||||
Antony David Horton | Ymddiriedolwr | 15 February 2025 |
|
|
||||
Paul Jonathan Whiting | Ymddiriedolwr | 18 January 2025 |
|
|||||
Alan David Austin | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Vanessa Elaine Austin | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Peter Wain | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Peter Abery | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
PETER GRAHAM MURCHIE | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET MICHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.