GUILDFORD TOWN CENTRE CHAPLAINCY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Guildford Town Centre Chaplaincy runs projects providing pastoral care in a range of contexts in the Guildford community including Street Angels (night time), Community Angels (at home) and Chaplaincy (in workplaces)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
104 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 24 Medi 2008: Cofrestrwyd
- GUILDFORD STREET ANGELS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER ROBERT BRITTON CENG | Cadeirydd | 19 June 2015 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER JONATHAN BURROWS | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||||
Tobias Nicholls | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||||
RUTH LI LING CHEAH | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||||||
Rev RODERICK MARTIN PIERCE | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||||
CAROL PAULINE CLUTTON | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||||
Louise Mary Elizabeth Kenyon | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|||||||||
William Nigel Campion-Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Rev ANDREW CHARLES WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.84k | £74.31k | £84.38k | £130.76k | £84.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.06k | £70.13k | £89.75k | £100.64k | £109.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £650 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.42k | £650 | £600 | £1.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 JUL 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 SEP 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY SERVING THE PUBLIC WORKING IN, FREQUENTING OR VISITING THE TOWN CENTRE OF GUILDFORD, SURREY AND BY THE PROVISION OF PASTORAL CARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FORMATION OF THE GUILDFORD TOWN CENTRE CHAPLAINCY SERVICE AND STREET ANGELS PROGRAMME. (B) TO PROMOTE THE MENTAL AND SPIRITUAL WELLBEING OF THE INHABITANTS OF GUILDFORD, SURREY BY THE PROVISION OF ADVICE AND SUPPORT. (C) TO SUPPORT, CARE AND TREAT PERSONS IN NEED WHO ARE HOMELESS AND SUFFERING FROM THE EFFECTS OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY, OLD AGE, ALCOHOLISM, DRUG ADDITION, OFFENDING BEHAVIOUR, OR ANY OTHER MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY, AS AN EXPRESSION OF CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
GUILDFORD, SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Waterden Road
GUILDFORD
Surrey
GU1 2AZ
- Ffôn:
- 07500834658
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window