FILMCLUB (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FILMCLUB's vision is for young people across the UK growing up experiencing a board range of films. Our mission is to inspire young people to watch and engage with a diverse range of films that will stimulate their imagination and create opportunities for informal learning among young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- FILM CLUB (UK) (Enw blaenorol)
- FILMCLUB (UK) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FIONA JULIA EVANS | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|||
FILM NATION UK | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|||
ALASDAIR UIST MACDONALD | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF RESOURCES, TRAINING AND SUPPORT FOR THE PROVIDERS OF LEARNING ACTIVITIES AND CARE IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OR VENUES USED BY SUCH . ESTABLISHMENTS, WHETHER DURING OR OUTSIDE OF SCHOOL HOURS; AND TO ADVANCE THE EDUCATION AND PROVIDE FOR THE RECREATION OF CHILDREN OF SCHOOL AGE BY MAKING FACILITIES AND SERVICES AVAILABLE TO THEM DURING OUT OF SCHOOL HOURS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Into Film
Damaso House
31 Islington Green
LONDON
N1 8DU
- Ffôn:
- 02072884520
- E-bost:
- info@intofilm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window