HASTINGS SIERRA LEONE FRIENDSHIP LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hastings Sierra Leone Friendship Link was founded in 2003 to help Hastings SL to recover from the devastation it suffered during the Rebel War, and to build a relationship between Hastings UK and Hastings SL. The Link carries out regeneration projects in the village; supports links between community groups and schools; and plans projects in the areas of health and economic regeneration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
- HSLFL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Graham Homewood | Cadeirydd | 10 May 2014 |
|
|
||||||
Jason Morton | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||||
Kevin Lewis Leslie Arthur Boorman | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||
Isabel Hodger | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||||
Martin John Copland | Ymddiriedolwr | 27 May 2016 |
|
|
||||||
Lynn Elizabeth White | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|||||||
Christine Boulton-Lane | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||||
Roger James MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DEREK TOMBLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBIN GRAY MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.30k | £7.43k | £12.54k | £13.06k | £16.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.93k | £12.64k | £30.74k | £7.42k | £9.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 OCTOBER 2008 AS AMENDED 3 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE CITIZENS OF HASTINGS, SIERRA LEONE AND SURROUNDING AREA BY 1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING 2 THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS 3 THE PROMOTION OF GOOD HEALTH 4 THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE 5 THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON ALL ASPECTS OF LOCAL SIERRA LEONEAN HISTORY AND CULTURE
Maes buddion
HASTINGS, SIERRA LEONE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAKLANDS
ROCK LANE
HASTINGS
TN35 4NY
- Ffôn:
- 01424436603
- E-bost:
- secretary.hslfl@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window