THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAWRENCE, BIDDULPH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing facilities for public worship, pastoral care and spiritual, moral and intellectual development, both for its members and for anyone who wishes to benifit from what the Church offers. Promoting Christain values, and service by members of the Church and in and to their communities to the benifit of individuals and society as a whole.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Stoke-on-trent
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 510512 CHURCH HALL CONGLETON ROAD
- 31 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
- ST LAWRENCE'S BIDDULPH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver McGuiness | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Nesom | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
George Hayes | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Jim Davies | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Leanne Warburton | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Raymond Booth | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Nesom | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Paul Roebuck | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Rev LINDSAY JOAN CLOWES | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Cathy White | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Gareth Hallam | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Robert Beech | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
JILL ELIZABETH GOVER | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
WILLIAM BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW SHUFFLEBOTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.16k | £152.61k | £120.51k | £163.75k | £199.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.37k | £153.04k | £149.08k | £177.73k | £206.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. LAWRENCE CHURCH HALL
CONGLETON ROAD
BIDDULPH
STOKE-ON-TRENT
ST8 7RG
- Ffôn:
- 01782513891
- E-bost:
- office@biddulphchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window