THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE, KEW

Rhif yr elusen: 1129136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities, community support

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £304,509
Cyfanswm gwariant: £280,138

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Richmond Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • KEW ST ANNE'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN ANTHONY TELFER SAYWELL Ymddiriedolwr 28 April 2024
CHARITY OF LADY CAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Berkeley Stephens Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE KEW THEOLOGY AND GARDENING CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nicola Shirley Cottier Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Marcus Philip Dowding Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Isobel Moses Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Joanne Louise Baker Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Annabel Jane Clark Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Adrain Effland Bradshaw Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Margaret Louise Handley Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew Graham Hutchinson Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Jane Hayman Ymddiriedolwr 24 April 2023
THE KEWI WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Hayman Ymddiriedolwr 24 April 2023
THE KEWI WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Giles Fraser Dr Ymddiriedolwr 25 May 2022
THE KEW THEOLOGY AND GARDENING CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Kristen Grace Anderson Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rowena Penelope Axana Fuller Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
John Henry Mortley Ymddiriedolwr 27 September 2020
THE FRIENDS OF ST ANNE'S CHURCH, KEW
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Willott Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £331.21k £303.81k £237.94k £253.11k £304.51k
Cyfanswm gwariant £333.13k £357.13k £248.66k £249.01k £280.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Annes Church
Kew Green
RICHMOND
Surrey
TW9 3AA
Ffôn:
02089402851