ymddiriedolwyr BAMBER BRIDGE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Karen Aileen Victoria Le Mouton | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Audrey Boothroyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Gillian Ferris | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||||||
ANNE CAROL POOLE | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||||||
GRAHAM KENNETH POOLE AMIMECHE | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||||||
Desley Roberta Jefferson | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||||||
Freda Isabella Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Susan Rachel Toman | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
Roy Clapham | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
SUSAN LIVESEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||||||
LINDSAY WARING | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
LINDA TRAFFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
MAURICE PERRY | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
||||||||
Dr Anthony William Andrews | Ymddiriedolwr | 11 June 2011 |
|
|||||||||
DAVID GRAHAM EVANS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
CHERYL PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR DON ROSCOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
WENDY YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS KATH ROSCOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DENISE JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.