THE CLAYTON COLLECTION OF ROMAN ANTIQUITIES

Rhif yr elusen: 500243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity owns and makes available to the public a collection of Roman antiquities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,559
Cyfanswm gwariant: £619

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Awst 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CHESTERS MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PROFESSOR IAN PAUL HAYNES Cadeirydd 28 April 2010
Dim ar gofnod
MARK DAVID GOSLING Ymddiriedolwr 14 March 2018
Dim ar gofnod
DR Ursula Marie Rothe Ymddiriedolwr 14 March 2018
Dim ar gofnod
HARRIET MARY BENSON Ymddiriedolwr 09 March 2016
THE EVANS HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Andrew Robin Birley Ymddiriedolwr 27 January 2015
Dim ar gofnod
MR A C GIFFORD Ymddiriedolwr 17 May 1994
THE GILLIAN DICKINSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lindsay Allason-Jones Ymddiriedolwr 02 August 1987
WOODHORN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF ANTIQUARIES OF NEWCASTLE UPON TYNE
Derbyniwyd: Ar amser
MARC FITCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORMA LIPMAN MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES JAY BOSANQUET Ymddiriedolwr
ALNWICK DISTRICT ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ALNWICK MUSIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.82k £4.89k £5.00k £5.28k £5.56k
Cyfanswm gwariant £333 £136 £13.05k £856 £619
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GLENHOLME
THE DENE
ALLENDALE
HEXHAM
NE47 9PX
Ffôn:
01912087847
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael