LEYLAND METHODIST CHURCH, LEYLAND, LANCASHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Methodist Church in Leyland offering worship, bible study and community activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Howard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Daniel Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Ryan Francis Scott | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
SETH ASIAW | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Adele Frances Whittingham | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Christine Elizabeth Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Annette Cupit | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Stephen William Austin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
James Anthony Blackledge | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Anne Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
KATHRYN ELIZABETH TOWNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Enid Hallam | Ymddiriedolwr | 01 September 1998 |
|
|
||||||
ANNIE CRABTREE CERT. ED | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
|
||||||
JEFF WHITTLE | Ymddiriedolwr | 01 September 1996 |
|
|
||||||
ANN DIGGLES SRN | Ymddiriedolwr | 01 September 1995 |
|
|
||||||
MABEL HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 1994 |
|
|
||||||
YVONNE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 1991 |
|
|
||||||
BRYAN NOON ACIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EILLEN TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROL ECCLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.79k | £160.84k | £352.26k | £162.74k | £172.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.79k | £178.46k | £329.46k | £155.04k | £193.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leyland Methodist Church
Turpin Green Lane
LEYLAND
PR25 3HA
- Ffôn:
- 01772452572
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window