THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES CARLISLE

Rhif yr elusen: 1129996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship. Pastoral work. Teaching of Christianity though sermons, courses and small groups. Christian assemblies. Youth club with Christian ethos. Promoting Christianity through the staging of events, meetings, and literature. Promoting the whole mission of the church through activities for a wide range of groups. Supporting other charities in UK and overseas. Community outreach.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £383,824
Cyfanswm gwariant: £385,691

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JAMES PCC, CARLISLE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV Simon Craufurd Bickersteth BA Cadeirydd 03 September 2016
Dim ar gofnod
Sara Kierman Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Lucy Goldie Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Samuel Harper Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Selina Harper Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Julie Graham Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Andrew Walford Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
John Edwards Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Heather Druce Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Nigel Orchard Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Nina Orchard Ymddiriedolwr 01 July 2020
Dim ar gofnod
Paul Jason Crooks Ymddiriedolwr 09 March 2017
Dim ar gofnod
MARK ROBERT HURLEY Ymddiriedolwr 09 March 2017
Dim ar gofnod
Caroline Susan Browne Ymddiriedolwr 24 February 2016
Dim ar gofnod
Rachel Jayne Mitchell Ymddiriedolwr 24 February 2016
Dim ar gofnod
JOAN YARKER Ymddiriedolwr 25 February 2015
Dim ar gofnod
PAUL MCVITTIE Ymddiriedolwr 12 February 2014
Dim ar gofnod
ALAN JAMES JOHNSTON Ymddiriedolwr 12 February 2014
ALLAN AND CAROL ROBSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CATHEDRAL CHURCH OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY OF CARLISLE
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID JOHN ROBINSON ACA CTA Ymddiriedolwr 20 February 2013
FERGUSON MEMORIAL INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
MISS KATE DAVIDSON Ymddiriedolwr 20 February 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £306.19k £349.72k £329.04k £335.70k £383.82k
Cyfanswm gwariant £305.10k £299.83k £325.30k £359.35k £385.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £52.51k £47.03k £12.03k £2.50k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH OFFICE
ST. JAMES CHURCH
ST. JAMES ROAD
CARLISLE
CA2 5PD
Ffôn:
01228810616