THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RINGMER

Rhif yr elusen: 1131869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all Provision of sacred space for personal prayer and contemplation Pastoral work inc. visiting the sick and bereaved Teaching of Christianity through sermons, courses and groups Promotion of Christianity through events, meetings and literature Promotion of the Church's mission via activities for parents and children Supporting other charities in UK & abroad

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £120,555
Cyfanswm gwariant: £185,402

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • RINGMER PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID WALTER BOUSKILL Cadeirydd 22 February 2022
Dim ar gofnod
KENNETH FREDERICK BARBER MR Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Dr ANDREW ROBERT EDGAR Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER JOHN McLEAN GEBBIE OBE DL Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
JOANNA LINEHAN Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
ROSEMARY HELEN COLEBOURN Ymddiriedolwr 23 May 2021
FARLEY ARTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DEIRDRE BOOTH Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Margaret SWEATMAN Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
SHIRLEY ANN SQUIRES Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
KENNETH PETER HUMM Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
Martine Francoise Bailey Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
ANNE ELIZABETH FRANKLIN Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
Dr RICHARD VINCENT Ymddiriedolwr 22 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.46k £99.66k £109.57k £175.27k £120.56k
Cyfanswm gwariant £169.95k £121.33k £143.97k £256.39k £185.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Mawrth 2024 127 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Mawrth 2024 127 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
VICARAGE WAY
RINGMER
LEWES
BN8 5LA
Ffôn:
01273812243