THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, EAST FINCHLEY

Rhif yr elusen: 1130392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £71,920
Cyfanswm gwariant: £98,154

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnet
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS' PCC, EAST FINCHLEY (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, EAST FINCHELY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rosalind Kay Tillier Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Richard William Edward Doman Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
The Venerable Ian Nigel Chandler Ymddiriedolwr 23 February 2020
CHICHESTER THEOLOGICAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ADDITIONAL CURATES SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas James Starling Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Francesca Ross Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Johanna Law Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
SALLY THERESE ATKINSON MBE Ymddiriedolwr 08 July 2013
BARNET WAR MEMORIALS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
MONKEN HADLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE BEACON LODGE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Mary Daybell Ymddiriedolwr 05 June 2011
Dim ar gofnod
BRIAN CHARLES HOOPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev RICHARD ARTHUR JOHN BUCKINGHAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £368.35k £123.36k £100.28k £99.32k £71.92k
Cyfanswm gwariant £424.78k £111.68k £110.17k £145.12k £98.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Ebrill 2024 175 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Ebrill 2024 175 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ALL SAINTS VICARAGE
TWYFORD AVENUE
LONDON
N2 9NH
Ffôn:
02088839315