THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LINTHORPE, MIDDLESBROUGH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Worship 2) Sunday School children's groups 3) Miscellaneous social activities 4) Outreach into the community 5) Christian teaching 6) Fundraising for overseas causes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Middlesbrough
- Ghana
- Gwlad Thai
- Periw
- Uganda
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 286488 THE INGLEBY CHARITABLE TRUST
- 19 Awst 2009: Previously excepted registration
- LINTHORPE ST. BARNABAS PCC, MIDDLESBROUGH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr David John Goodhew | Cadeirydd | 07 July 2019 |
|
|
||||
Richard James William Peacock | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Mark Richard Allan | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Debra Ann Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Helen McGregor | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Imogen Fay Burgess-Hale | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Chinedu Michael Anioke | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Rev James Charles Peter Cawdell | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
JOHN PAUL BURY | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Anthony Andrew Hutchings | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Dr Fiona Joy Houldsworth | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Bell | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Malcolm Douglas McGregor | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Gail Joan Roberts | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Rev Lindsey Jane Ellin Goodhew | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||
BARBARA RUTH EDWARDS | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
ALLISON WARD | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|
||||
Alistair Bolton | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.33k | £241.91k | £291.93k | £330.15k | £375.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.75k | £264.50k | £308.87k | £357.86k | £389.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Barnabas Church
1A St. Barnabas Road
MIDDLESBROUGH
TS5 6JR
- Ffôn:
- 01642812622
- E-bost:
- office@st-barnabas.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window