THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH BEDFORD

Rhif yr elusen: 1134785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A Church of England Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £387,643
Cyfanswm gwariant: £362,872

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH PCC, BEDFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

22 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev David Jonathan Thomas Cadeirydd 20 July 2022
Dim ar gofnod
Rev Benjamin John Williams Ymddiriedolwr 30 June 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Templeman Ymddiriedolwr 17 April 2024
PREMIER CHRISTIAN MEDIA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Gwyneth Miriam James Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Phillipa Francis Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Benjamin George Rowan Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Jennie McAdam Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Dr JONATHAN JAMES DAY Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Stephen John Gardner Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Margaret Jean Cottenden Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Christine Jane Somervell Ymddiriedolwr 30 March 2022
Dim ar gofnod
Thomas William Rees Ymddiriedolwr 30 March 2022
Dim ar gofnod
Martin William Hamilton Ymddiriedolwr 30 March 2022
THE NENO MACADAMIA TRUST (MALAWI)
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Jane Marshall Ymddiriedolwr 30 March 2022
Dim ar gofnod
Tony Robert Daniels Ymddiriedolwr 30 March 2022
Dim ar gofnod
Christopher Paul Stevens Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Rachel Ellen Day Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod
Andrew Baxter Russell Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Christopher Antony Brown Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
RACHEL MARGARET BENNETT Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
KAY PATRICIA BERRINGTON Ymddiriedolwr 21 March 2012
Dim ar gofnod
MICHAEL FREDERICK BISHOP Ymddiriedolwr 09 March 2008
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £455.94k £346.10k £314.62k £354.37k £387.64k
Cyfanswm gwariant £351.29k £304.70k £313.12k £326.08k £362.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.48k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Christ Church
The Office
140 Dudley Street
BEDFORD
MK40 3SX
Ffôn:
01234327150