THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHURCH OF THE HOLY ROOD, EDWALTON

Rhif yr elusen: 1133017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all.The provision of sacred space for personal prayer and contemplation.Pastoral work,including visiting the sick and bereaved.Teaching of Christianity through sermons,courses, small groups.Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for parents toddlers and other special need groups.Promotion of Christianity.Supporting other charities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £85,466
Cyfanswm gwariant: £100,822

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • EDWALTON PARISH CHURCH PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MARK ADRIAN FRASER Cadeirydd 24 June 2014
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, GAMSTON AND BRIDGFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ELAINE WILEY Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
VIVIENNE JOYCE Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
JOYCE SAYWELL Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
GRAHAM BECK Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
ALAN WILLIAM TREASE Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
STEFAN BECK Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
MALCOLM SAYWELL Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
ALAN DAVID BATTE Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Rev ADRIAN DAVID PERHAM Ymddiriedolwr 04 July 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, GAMSTON AND BRIDGFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT ALLISTER CRADDOCK Ymddiriedolwr 19 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.27k £58.03k £104.60k £93.74k £85.47k
Cyfanswm gwariant £84.33k £82.28k £107.67k £129.53k £100.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £9.99k N/A £5.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church Of The Holy Rood
Village Street
Edwalton
NOTTINGHAM
NG12 4AB
Ffôn:
01159452019