THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICOLAS GUILDFORD

Rhif yr elusen: 1133971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £247,705
Cyfanswm gwariant: £251,813

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC OF ST NICOLAS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jill Sandham Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
John George Hutchinson Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Neil-Smith Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Steven Reeds Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Wendy Gabriel Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Donald Alan Thompson Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Patrick Hardy Andrew Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Hilary Jean Fletcher Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Caroline Coleman Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Linda Sharpin Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Philip Timothy Thomas Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Neil Charles Roberts Ymddiriedolwr 07 September 2021
ST NICOLAS' GUILDFORD - DOROTHY GROVER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Richard Greenwood Ymddiriedolwr 18 October 2020
THE HASLEMERE THESPIANS
Derbyniwyd: Ar amser
Darrol Radley Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
Andrew Rustell Ymddiriedolwr 13 March 2016
Dim ar gofnod
Josephine Radley Ymddiriedolwr 13 March 2016
THE HILLIER ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Anderson Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
PHILIP MATTHEW SIMON HOOPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £261.96k £431.37k £182.28k £225.27k £247.71k
Cyfanswm gwariant £345.93k £238.07k £221.71k £209.06k £251.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.20k N/A N/A £1.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Tachwedd 2022 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Tachwedd 2022 11 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Tachwedd 2021 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Tachwedd 2021 11 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. NICOLAS CHURCH
THE PARISH OFFICE
BURY STREET
GUILDFORD
GU2 4AW
Ffôn:
01483564526