CARDIFF UNIVERSITY STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1137163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting the interests and welfare of students at Cardiff University during their study and representing, supporting and advising students. Being the recognised representative channel between students and Cardiff University and other bodies. Providing social, cultural, sporting and recreational activities and forums for discussions and debate for the personal development of its students.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168217 CARDIFF VOLUNTEERING
  • 29 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • UNDEB MYFYRWYR PRIFYSGOL CAERDYDD; CUSU (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Olusola Anne-Marie Bold Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Catrin Edith Parry Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Madame Ana Maria Nagiel Escobar Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Eve Halle Chamberlain Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Edward James Bright Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Emilia Sharon Parker Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Sian Davies Ymddiriedolwr 12 June 2024
GLAMORGAN VOLUNTARY SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
THE AMELIA METHODIST TRUST COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Madison Poppy Johnston Hutchinson Ymddiriedolwr 01 July 2023
CARDIFF UNIVERSITY
Derbyniwyd: Ar amser
Micaela Louise Panes Ymddiriedolwr 01 July 2023
CARDIFF UNIVERSITY
Derbyniwyd: Ar amser
Georgia Kelsey Spry Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Agnes Xavier-Phillips JP DL Ymddiriedolwr 01 September 2022
CARDIFF UNIVERSITY
Derbyniwyd: Ar amser
The Worshipful Livery Company of Wales Charitable Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Elliot Lloyd Howells Ymddiriedolwr 15 December 2021
Dim ar gofnod
Jayne Ann Sadgrove Ymddiriedolwr 15 May 2019
Dim ar gofnod
Rameshwar Singh Ymddiriedolwr 13 November 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.28m £5.97m £12.32m £12.39m £12.91m
Cyfanswm gwariant £10.82m £6.00m £11.06m £12.64m £12.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £444.35k £473.92k £345.97k £49.00k £50.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £4.07m £3.11m £4.46m £3.38m £3.65m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.80m £1.27m £5.24m £5.52m £5.81m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.96m £1.16m £2.62m £3.48m £3.40m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.18k £127 £363 £15.19k £49.44k
Incwm - Arall £444.35k £423.92k £545 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.34m £2.22m £4.24m £4.83m £4.69m
Gwariant - Ar godi arian £7.48m £3.78m £6.82m £7.81m £8.15m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £11.99m £11.92m £12.16m £12.25m £11.81m
Buddsoddiadau tymor hir £73.56k £73.56k £73.56k £73.56k £73.56k
Cyfanswm asedau £3.50m £3.50m £4.56m £3.76m £4.41m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£5.77m -£5.46m -£4.76m -£4.82m -£4.63m
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.55m £1.82m £2.17m £2.05m £2.53m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 20 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 20 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 27 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 27 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UNIVERSITY UNION
PARK PLACE
CARDIFF
CF10 3QN
Ffôn:
02920781404