THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S FARNHAM

Rhif yr elusen: 1138855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public worship; provision of space for prayer; pastoral work; teaching of Christianity; taking assemblies in schools; providing youth activities; promoting Christianity through events and meetings and literature; promoting mission of Church through various activities ; supporting UK and overseas charities and providing facilities for town meetings and cultural events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £168,968
Cyfanswm gwariant: £207,123

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Tachwedd 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREW'S PCC FARNHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Uffindell Cadeirydd 29 September 2016
THE MYLNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BIRCH'S GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH HOUSE, FARNHAM
Derbyniwyd: Ar amser
FARNHAM CHRISTIAN COMMUNITY TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
SAMPSON'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: 61 diwrnod yn hwyr
GUILDFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Tolmie Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Michael McDougall Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Lynn Attwood Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Diana Martin Ymddiriedolwr 09 November 2020
FRIENDS OF ST ANDREWS
Derbyniwyd: Ar amser
Louis Perry Ymddiriedolwr 09 November 2020
Dim ar gofnod
Sian Platt Ymddiriedolwr 09 November 2020
Dim ar gofnod
MARTIN EBERHARDT Ymddiriedolwr 24 March 2019
CHURCH HOUSE, FARNHAM
Derbyniwyd: Ar amser
BIRCH'S GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Claire Hislop Ymddiriedolwr 08 October 2018
Dim ar gofnod
Dr Trevor Charles Walker Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
Mary Gilda Hollocks Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
CAROLINE JANE WALKER Ymddiriedolwr 24 April 2016
BIRCH'S GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH HOUSE, FARNHAM
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFFREY CHARLES RIGGS MA MEI Ymddiriedolwr 06 April 2014
THE MYLNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £294.11k £101.12k £147.01k £164.71k £168.97k
Cyfanswm gwariant £267.16k £198.71k £194.75k £237.28k £207.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.79k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Ionawr 2025 70 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Ionawr 2025 70 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Parish Offices
The Rectory
Upper Church Lane
Farnham
GU9 7PW
Ffôn:
01252715412