ST DUNSTAN-IN-THE-WEST BELLS FUND

Rhif yr elusen: 1138740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing funding to restore a peal of bells to the Guild Church of St Dunstan-in-the-West, Fleet Street; and to carry out all necessary ancillary work to make this possible.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £755
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL NICHOL MOUNSEY Cadeirydd
ST MAGNUS THE MARTYR BELLS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANCIENT SOCIETY OF COLLEGE YOUTHS BELL RESTORATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN REGIN MBE Ymddiriedolwr
BELLS4THEWESTERNFRONT
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
Dickon Rutherford Love MBE Ymddiriedolwr
THE SHARPE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHARPE COLLECTION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MAGNUS THE MARTYR BELLS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MAGNUS THE MARTYR WITH ST MARGARET NEW FISH STREET AND ST MICHAEL CROOKED LANE, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW OWEN BURROUGHS Ymddiriedolwr
THE GUILD CHURCH COUNCIL OF THE GUILD CHURCH OF ST DUNSTAN-IN-THE-WEST, FLEET STREET, LONDON
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAVID POWELL Ymddiriedolwr
THE GUILD CHURCH COUNCIL OF THE GUILD CHURCH OF ST DUNSTAN-IN-THE-WEST, FLEET STREET, LONDON
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JOHN BISHOP CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £832 £0 £0 £291 £755
Cyfanswm gwariant £47 £423 £900 £365 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Gorffennaf 2024 266 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Gorffennaf 2024 631 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Mawrth 2022 148 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Rhagfyr 2020 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 WHARTON ROAD
BROMLEY
BR1 3LF
Ffôn:
07983352279
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael