KALEIDOSCOPE ENTERPRISE LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to enable children, young people, older people, community groups and businesses to access equality of opportunity by offering support, information, advocacy and research in Welwyn Hatfield and neighbouring areas. This is currently delivered through our strategic representation, public and community events, in particular Kaleidoscope Festival, training and mentoring programmes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £29,282 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110122 THE WELWYN HATFIELD ETHNIC MINORITY (WHEM) GROUP
- 28 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075224 COMMUNITY DEVELOPMENT ACTION HERTFORDSHIRE
- 28 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141647 A MUTUALLY ASSOCIATED DEPTFORD COMMUNITY ARTS PROJ...
- 10 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- 28 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.65k | £79.71k | £19.17k | £32.78k | £52.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.91k | £56.85k | £36.94k | £40.45k | £52.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £29.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 16 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
16 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 30 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 29 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF MINORITY ETHNIC (BME) COMMUNITIES AND INDIVIDUALS IN WELWYN HATFIELD AND NEIGHBOURING DISTRICTS (HEREINAFTER CALLED THE DISTRICTS) AND, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS, SICKNESS AND UNEMPLOYMENT. TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES AND TO THAT END TO BRING TOGETHER IN THE CHARITY'S REPRESENTATIVES OF BME VOLUNTARY ORGANISATIONS AND STATUTORY AUTHORITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
HERTFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window