KINGS CROSS CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The company is a charity and exists to promote the Christian Faith and alleviate suffering according to the mission of the Church of England and the values and tenets of the Anglican Communion summarised in resolution 11 of the third Lambeth conference following the Chicago-Lambeth quadrilateral.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,990,114
Roddion a chymynroddion | £1.58m | |
Weithgareddau elusennol | £71.11k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £291.25k | |
Buddsoddiadau | £9.67k | |
Arall | £37.47k |
Cyfanswm gwariant:
£1,878,902
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.88m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £111.21k |
Pobl

31 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
367 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Islington
Llywodraethu
- 03 Mai 2011: Cofrestrwyd
- KXC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Harper | Cadeirydd | 19 March 2012 |
|
|||||||
Jacob Allbaugh | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||||
Rachel Hylton | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||||
John Parmiter | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Michael Kent | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||||
Rev PETER JONATHAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|||||||
SOPHIE LOUISE GUTHRIE | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
||||||
IAIN ANDREW ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.60m | £2.08m | £1.84m | £1.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.34m | £1.33m | £1.54m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.28m | £1.78m | £1.57m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.14k | £241.14k | £268.39k | £217.71k | £291.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.58k | £68.28k | £23.63k | £9.01k | £71.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.03k | £800 | £159 | £1.27k | £9.67k | |
|
Incwm - Arall | £2.78k | £5.39k | £1.13k | £44.70k | £37.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.34m | £1.33m | £1.54m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.97k | £6.90k | £7.09k | £10.23k | £9.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £57.36k | £43.30k | £54.85k | £56.71k | £53.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £838.73k | £842.80k | £1.62m | £2.10m | £2.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £492.10k | £787.16k | £787.62k | £838.10k | £955.35k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £852.96k | £892.23k | £924.84k | £1.15m | £1.08m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/10/2010
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN THE KINGS CROSS AREA OF LONDON (AND/OR SUCH OTHER AREAS AS THE COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT)AND ALLEVIATE SUFFERING ACCORDING TO THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND AND THE VALUES AND TENETS OF THE ANGLICAN COMMUNION SUMMARISED IN RESOLUTION 11 OF THE THIRD LAMBETH CONFERENCE FOLLOWING THE CHICAGO-LAMBETH QUADRILATERAL NAMELY: (I) THE HOLY SCRIPTURE OF THE OLD AND NEW TESTAMENTS, AS 'CONTAINING ALL THINGS NECESSARY TO SALVATION,' AND AS BEING THE RULE AND ULTIMATE STANDARD OF FAITH; (II) THE APOSTLES CREED, AS THE BAPTISMAL SYMBOL; AND THE NICENE CREED, AS THE SUFFICIENT STATEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH; (III) THE TWO SACRAMENTS ORDAINED BY CHRIST HIMSELF BAPTISM AND THE SUPPER OF THE LORD MINISTERED WITH UNFAILING USE OF CHRIST'S WORDS OF INSTITUTION, AND OF THE ELEMENTS ORDAINED BY HIM; (IV) THE HISTORIC EPISCOPATE, LOCALLY ADAPTED IN THE METHODS OF ITS ADMINISTRATION TO THE VARYING NEEDS OF THE NATIONS AND PEOPLES CALLED OF GOD INTO THE UNITY OF HIS CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
242 PENTONVILLE ROAD
LONDON
N1 9JY
- Ffôn:
- 02034325396
- E-bost:
- info@kxc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window