CHESTER STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1149397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Chester Students' Union's activities are aimed at enhancing the student experience at the University of Chester. To achieve this we support the students sporting and social activies through various clubs and societies, along with the provision of student welfare and representational services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Swydd Amwythig
  • Warrington
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CSU, UNION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lillian Watson Cadeirydd 01 July 2024
UNIVERSITY OF CHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Jessica Elizabeth Thomas Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Sebastianas Dainius Uribe Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Adedayo Adebisi Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Summer Ainscough Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Edward Rigby Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Lauren Beckett Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Stephen Docking Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
GRAHAM BRISCOE Ymddiriedolwr 25 June 2024
MARJON STUDENT UNION
Derbyniwyd: Ar amser
KENNETH ALLSOP MEMORIAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
AMICA CARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jeannie France-Hayhurst Ymddiriedolwr 16 January 2024
UNIVERSITY OF CHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Dennis McGinley Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £514.32k £485.76k £566.11k £587.08k £564.99k
Cyfanswm gwariant £451.55k £478.95k £567.13k £564.39k £568.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £463.08k N/A £547.66k £571.06k £545.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £51.15k N/A £18.43k £15.65k £17.81k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £94 N/A £19 £358 £1.80k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £451.55k N/A £567.13k £564.39k £568.70k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £2.60k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £3.49k N/A £14.75k £10.58k £8.69k
Buddsoddiadau tymor hir £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £183.16k N/A £179.89k £202.02k £198.11k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £32.53k N/A £34.73k £30.00k £27.92k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 19 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 19 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 15 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 15 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Parkgate Road
Chester
Cheshire
CH1 4BJ
Ffôn:
01244511483