MORECAMBE BAY RENAL PATIENTS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes the health, well-being and comfort of renal patients in the Morecambe Bay area. This extends to patients who have been recently diagnosed with kidney disease, patients already receiving dialysis in any form either at home or in a hospital unit, through to patients who have received kidney transplants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1106735 NATIONAL KIDNEY FEDERATION
- 11 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- 12 Ionawr 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- MBRPA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.46k | £6.58k | £8.34k | £4.67k | £2.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.99k | £9.90k | £4.52k | £4.14k | £5.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 03 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 11 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17/01/2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE, PROTECT AND PROMOTE THE HEALTH, WELL-BEING AND COMFORT OF ALL RENAL PATIENTS AND THEIR IMMEDIATE RELATIVES WHO RESIDE WITHIN THE UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY NHS TRUST AREA; 2. TO PROVIDE, OR ASSIST IN PROVIDING, FACILITIES, SERVICES, INFORMATION, TRAINING AND EQUIPMENT WHICH SUPPORTS THE WORK OF MEDICAL PRACTITIONERS AND OTHER STAFF IN THEIR TREATMENT OF MORECAMBE BAY NHS TRUST RENAL PATIENTS; 3. TO OFFER PRACTICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE FOR MORECAMBE BAY NHS TRUST RENAL PATIENTS AND THEIR IMMEDIATE RELATIVES DEPENDING ON NEED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window