CHANGE FOR GOOD COMMUNITY CHAPLAINCY LIMITED

Rhif yr elusen: 1148824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We aim to alleviate the social isolation of released prisoners, supporting their resettlement by enabling them to achieve their goals in the community. Secondly we aim to involve the wider community and engage volunteers with our work at HMP Wandsworth

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £145,085
Cyfanswm gwariant: £161,419

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 205943 THE CITY AND METROPOLITAN WELFARE CHARITY
  • 05 Medi 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CHANGE FOR GOOD (Enw gwaith)
  • WANDSWORTH COMMUNITY CHAPLAINCY TRUST (Enw blaenorol)
  • WANDSWORTH COMMUNITY CHAPLAINCY TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr BARBARA MAUGHAN Cadeirydd 13 January 2016
Dim ar gofnod
Stephen Joseph Gerard Breslin Ymddiriedolwr 18 May 2020
Dim ar gofnod
Stuart Copeland Blakley Ymddiriedolwr 18 May 2020
IRISH GEORGIAN SOCIETY LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Rosalind Eileen Margaret Hallifax Ymddiriedolwr 13 April 2020
CHAB DAI UK
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN'S CHURCH, SOUTH LAMBETH
Derbyniwyd: Ar amser
THE VAUXHALL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST STEPHEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Naomi Margaret Oates Ymddiriedolwr 29 October 2018
Dim ar gofnod
Rev Allison Waterhouse Ymddiriedolwr 03 August 2012
COMMUNITY CHAPLAINCY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.42k £86.59k £136.16k £169.61k £145.09k
Cyfanswm gwariant £84.18k £95.97k £101.68k £134.87k £161.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 12 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 12 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 19 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 19 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 22 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 22 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 26 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 26 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 18 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Stephen's Church
St. Stephen's Terrace
LONDON
SW8 1DH
Ffôn:
07442491111