THE OPEN SCHOOL FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (OSAIS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OSAIS has hosted a number of social events including barbeques and ?Eid gatherings. Other events are linked to educational courses such as the ST (Student Teachers) Inset and the General Shoora (OSAIS AGM) which is a chance for students to meet as well as to discuss OSAIS related issues and training. OSAIS have also been involved in planning trips to Mecca for Umrah which took place in April 2015.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 21 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- OSAIS (Enw gwaith)
- THE OPEN SCHOOL FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammar Yasir Rahman | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||
Anbareen Tanwir | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Noorjahan Begum | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Hafsa Khatun | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Dr Shila Begum | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Mushtaq Dakri | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Imran Ayub Maljee | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Sidrah Shehzadi Bhutta | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
DR Mohammed Mustafa | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Mohammed Ishaq | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|||||
Dr Hassan Awan | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|
||||
Rabina Chowdhury | Ymddiriedolwr | 21 August 2014 |
|
|
||||
Yahya Goga | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
ARIFA BEGUM | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.91k | £66.49k | £36.81k | £53.53k | £49.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.76k | £40.22k | £41.49k | £46.93k | £54.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 MAR 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY A) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A BUILDING USED FOR ISLAMIC WORSHIP; B) ENGAGING IN INTER-FAITH ACTIVITIES,AND C) PROVIDING FACILITIES FOR THE PROVISION OF ISLAMIC EDUCATION IN MANCHESTER UK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
532 Stretford Road
Old Trafford
Manchester
M16 9AF
- Ffôn:
- 07934500569
- E-bost:
- theopenschool@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window