THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' HARBURY

Rhif yr elusen: 1150990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship, open to all. Provision of sacred space for personal prayer & contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups.Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £201,454
Cyfanswm gwariant: £285,471

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Chwefror 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HARBURY PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Andrew Batchelor Cadeirydd 21 October 2020
Dim ar gofnod
Sally Oliva Stringer Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Emma Marie Browne Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Elaine Margaret Barnden Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew Dean Ymddiriedolwr 23 June 2022
Dim ar gofnod
Amy Elizabeth Ruth Pedvin-Lewis Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Philip Mayer Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Linda Jean Hayes Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
BRIAN ALAN JONES Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
JOHN JOSEPH ELD Ymddiriedolwr 19 March 2017
SILOAM CHRISTIAN MINISTRIES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL GEOFFREY VINCENT Ymddiriedolwr 19 March 2017
TOGETHER FOR CHANGE COVENTRY AND WARWICKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
REV ANN MULLEY Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
LIZ MCBRIDE Ymddiriedolwr 20 March 2014
HARBURY E-WHEELS
Derbyniwyd: Ar amser
WILL JONES Ymddiriedolwr 24 February 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.44k £164.58k £107.44k £148.56k £201.45k
Cyfanswm gwariant £101.18k £77.82k £77.07k £160.43k £285.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.50k N/A £35.83k £58.08k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Rhagfyr 2023 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Rhagfyr 2023 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DENNYS CLOSE
TEMPLE END
HARBURY
LEAMINGTON SPA
CV33 9NE
Ffôn:
01926614901