AF&V LAUNCHPAD LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AF&V LAUNCHPAD'S PURPOSE IS TO REDUCE THE INCIDENCE OF HOMELESSNESS, UNEMPLOYMENT AND SOCIAL DEPRIVATION AMONG VETERANS BY PROVIDING RENTED ACCOMMODATION IN A SINGLE SITE, SPEKE HOUSE IN LIVERPOOL AND AVONDALE HOUSE IN NEWCASTLE. ONCE HOUSED, LAUNCHPAD ENCOURAGES VETERANS TO ENGAGE THE NUMEROUS ORGANISATIONS THAT OFFER HELP WITH TRAINING, SEEKING EMPLOYMENT AND FINDING PERMANENT ACCOMMODATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,655,221
Roddion a chymynroddion | £659.42k | |
Weithgareddau elusennol | £975.07k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £15.21k | |
Arall | £5.52k |
Cyfanswm gwariant:
£1,589,384
Codi arian | £95.36k | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Arall | £639 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £96.00k | |
Gwariant elusennol | £1.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £65.84k |
Pobl

24 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
Llywodraethu
- 01 Awst 2013: Cofrestrwyd
- AF&V LAUNCHPAD LTD (Enw gwaith)
- ARMED FORCES & VETERANS LAUNCHPAD LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucinda Claire Perriam | Cadeirydd | 21 March 2016 |
|
|
||||||||||||||||||
Aaron Sahota | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||||||||||||||||
Christine Smith | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||||||||||||||||
Katherine McGough | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||||||||||||||||
IAN GARETH DORMER | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||||||||||||||||
Brigadier - Retired Paul Joseph Andrew Baker OBE | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||||||||||||||||
Sarah-Louise McCartney | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Colonel Retired Mark Charles Heath Underhill OBE DL | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|||||||||||||||||||
RICHARD ADRIAN DIXON-WARREN | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||
MAJOR KENNETH JAMES MCMILLAN MBE | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £996.00k | £1.05m | £1.27m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £889.86k | £872.54k | £990.18k | £1.29m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £476.27k | £447.09k | £442.61k | £473.00k | £659.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £573.22k | £539.11k | £597.41k | £773.65k | £975.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.79k | £3.00k | £3.70k | £10.36k | £15.21k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £6.79k | £9.55k | £15.87k | £5.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £889.86k | £872.54k | £990.18k | £1.21m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £73.81k | £95.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.48k | £3.30k | £4.39k | £13.50k | £26.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £639 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £779.92k | £748.67k | £1.11m | £1.08m | £1.04m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £509.99k | £674.50k | £653.41k | £666.31k | £774.85k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £44.53k | £54.32k | £335.17k | £327.96k | £337.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 JUL 2016 as amended on 20 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST SERVICE PERSONNEL AND ARMED FORCES VETERANS AND THEIR DEPENDANTS (INCLUDING THOSE WHO ARE SERVING MEMBERS THAT ARE ABOUT TO LEAVE, AND THOSE WHO HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES AND HAVE ALREADY LEFT) BY THE PROVISION OF HOUSING AND ACCOMMODATION, THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT AND FINANCIAL SUPPORT TO HELP THEM RESETTLE INTO CIVILIAN LIFE. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING THE BENEFICIARIES IDENTIFIED IN THE OBJECT FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE BENEFICIARIES WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ?SOCIALLY EXCLUDED? MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; INSTITUTIONALISATION; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN OR REJECTION; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Taigh-Aighearach
Tayvallich
LOCHGILPHEAD
PA31 8PW
- Ffôn:
- 03001111238
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window