NORTH EAST LEARNING PROVIDER NETWORK LIMITED

Rhif yr elusen: 1157681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of education and training in Northumberland, Tyne, Wear and County Durham bringing together learning providers to promote and provide collaboration in support of vocational, work-based & work-related learning provision in the area of benefit; the sharing of good practice; and the working with key partners & stakeholders to promote and improve this provision.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £21,243
Cyfanswm gwariant: £20,091

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Darlington
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CDLPN (Enw gwaith)
  • COUNTY DURHAM LEARNING PROVIDER NETWORK LIMITED (Enw blaenorol)
  • COUNTY DURHAM LEARNING PROVIDER NETWORK LTD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven Reay Cadeirydd 14 November 2022
Dim ar gofnod
Andrew Thomas Cumiskey Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Karen Routledge Ymddiriedolwr 21 September 2023
Dim ar gofnod
Emma Barrett-Peel Ymddiriedolwr 23 June 2023
Dim ar gofnod
Denise Wilson Ymddiriedolwr 06 November 2014
SPRINGBOARD SUNDERLAND TRUST
Derbyniwyd: 154 diwrnod yn hwyr
THE CULTURAL SPRING
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.92k £11.89k £11.59k £12.70k £21.24k
Cyfanswm gwariant £26.52k £21.43k £19.16k £17.79k £20.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 10 Hydref 2024 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 26 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 05 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NELP c/o Springboard Sunderland
The Alec Dickson Centre
Rivergreen Industry Centre
Pallion
Sunderland
SR4 6AD
Ffôn:
07751 340818