PLAXTON FAMILY HOUSING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objective is to relieve elderly people living within the Borough of Scarborough who are in need, in particular but not exclusively by reason of financial hardship or disability, by providing housing for rent and items, services or facilities calculated to reduce the needs of such persons. We own 40 flats which are let at less than market rents to elderly people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 07 Hydref 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1117498 PLAXTON FAMILY HOUSING TRUST
- 10 Chwefror 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Mark Norrison Asquith | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||||||
Melvin Leslie TROTTER | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||||||
Jacqueline Alexandra Smith | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|||||||||
JANET HELEN JEFFERSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2006 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.18k | £163.68k | £165.48k | £164.20k | £185.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.56k | £68.18k | £61.96k | £108.02k | £131.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 10 FEB 2014 AMENDED ON 18 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BURDEN ON ELDERLY PEOPLE BORN OR RESIDENT IN THE BOROUGH OF SCARBOROUGH (NORTH YORKSHIRE) WHO ARE IN NEED, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY DUE TO FINANCIAL HARDSHIP OR DISABILITY, BY PROVIDING AFFORDABLE RENTAL HOUSING AND ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
BOROUGH OF SCARBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hon Secretary
Plaxton Family Housing Trust
c/o 29 Mill Way
Scalby
Scarborough
YO13 0BG
- Ffôn:
- 07535318046
- E-bost:
- jackie.smith@pfhtrust.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window