CHRISTIAN INITIATIVES IN EARLY YEARS EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conferences, workshops, regular newsletters and a termly magazine Early Days together with meetings and visits offer nurture and support for Early Years practitioners and settings holding Christian values. We advocate a holistic approach to early years care and education. Through social media we build relationships amongst our partners and engage with good practice in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mai 2014: CIO registration
- CI2EYE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH VIOLET ANDREWS | Cadeirydd | 30 April 2014 |
|
|
||||
REV PETER GEOFFREY MICHELL M THEOL | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|||||
Rev MARY HAWES | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Tamsin Anita Grimmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Helen Kate Kear | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Angela Msumba | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
Rev Brian Andrews | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.46k | £9.83k | £5.17k | £5.73k | £5.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.97k | £6.77k | £7.48k | £6.47k | £4.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 May 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES, IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
100 Heathlands Park
Foxhall Road
Rushmere St. Andrew
IPSWICH
IP4 5TQ
- Ffôn:
- 07776282829
- E-bost:
- info@loveearlyyears.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window