ymddiriedolwyr MANCHESTER BROOKLANDS CHURCH OF THE NAZARENE
Rhif yr elusen: 1159881
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER NORMAN HEWITT | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN GEDDES | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
CHARMAINE LISA HAMNETT | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Phillip Boyd | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Simona Andreea Stanfield | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Mark Rotheram | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Jack Benjamin Bolton | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
Sheila Strong MAAT | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|
||||
William Thomas GRAHAM | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|
||||
MARK BOLTON | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.