THE GREIG TRUST

Rhif yr elusen: 1160318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grant Giving Foundation to promote education in accordance with the principles and practices of the Church of England in the following priority; I) St Mary's CE Primary School, Hornsey 2) Greig City Academy in LB Haringey 3) C of E Schools which educate children from LB Haringey 4 Children and young persons under 25 years from LB Haringey in promotion of the objects of the charity

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £287,466
Cyfanswm gwariant: £1,306,991

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Hydref 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE GRIEG TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW MICHAEL BAKER Cadeirydd 04 February 2015
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF HORNSEY PARISH CHURCH (THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ST GEORGE HORNSEY) LONDON DIOCESE
Derbyniwyd: Ar amser
Rosetta Perle Dominique Dyer Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Venetia Lynette Brown Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Philip John Harnett Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
Inigo Rodney Milman Woolf Ymddiriedolwr 03 October 2022
HAMPSTEAD CHURCHES YOUTH COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
THE HAMPSTEAD CHURCH MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH FOX
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP OF LONDON'S FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN-AT-HAMPSTEAD
Derbyniwyd: Ar amser
ST CLEMENT DANES EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Penny Claire Roberts MBE Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Archdeacon John Edward Inskipp Hawkins Ymddiriedolwr 22 May 2019
Dim ar gofnod
Rev BRUCE BATSTONE Ymddiriedolwr 04 February 2015
THE HORNSEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE HORNSEY PAROCHIAL CHARITIES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NORTH LONDON PASTORAL ASSISTANTS SCHEME
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £398.93k £310.13k £263.39k £248.53k £287.47k
Cyfanswm gwariant £730.39k £916.32k £842.01k £900.23k £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 13 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 01 Mawrth 2023 29 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 01 Mawrth 2023 29 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2023 366 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2023 366 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 15 MARCH 1985 AS AMENDED 23 NOVEMBER 2001. AS AMENDED ON 03 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE SCHOOL SITE UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A CITY ACADEMY WITHIN THE MEANING OF THE EDUCATION ACTS IN WHICH RELIGIOUS INSTRUCTION SHALL BE GIVEN IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
GREATER LONDON - HARINGEY
Hanes cofrestru
  • 14 Hydref 2002 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 DALKEITH GROVE
STANMORE
HA7 4SG
Ffôn:
02089585390