PUBLIC HEALTH REGISTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UKPHR keeps a register of persons practising in the multi-disciplinary public health profession in the UK. UKPHR supervises the behaviour and conduct of the persons for the time being included in the register of persons practising in the multi-disciplinary public health profession in the UK. UKPHR aims to protect the public from harm and promote improved health and wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £95,185 o 14 gontract(au) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
- UKPHR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin James Humphrey | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Helen Featherstone | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Marriane Luella Coward | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Linda Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
James Matthew Sandy | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Dr Ranjit Khutan | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Joanna Susan Dowd | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Helen Rosemary King | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
David Herbert Evans | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|||||
Dr Jenny Douglas | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|||||
Andrew Philip Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
DUNCAN VERNON | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Dr VIVIENNE MARILYN SPELLER | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £376.72k | £382.94k | £340.10k | £404.30k | £466.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.41k | £338.15k | £418.24k | £527.94k | £498.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.05k | N/A | £95.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.25k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/02/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/02/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE HEALTH AND WELLBEING OF ALL PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM BY: (A) KEEPING A REGISTER OF PERSONS PRACTISING IN THE MULTI-DISCIPLINARY PUBLIC HEALTH PROFESSION IN THE UNITED KINGDOM; (B) SUPERVISING THE BEHAVIOUR AND CONDUCT OF THE PERSONS FOR THE TIME BEING INCLUDED IN THE REGISTER OF PERSONS PRACTISING IN THE MULTI-DISCIPLINARY PUBLIC HEALTH PROFESSION IN THE UNITED KINGDOM; (C) PROTECTING THE PUBLIC FROM HARM, PROMOTING IMPROVED HEALTH AND WELLBEING AND REDUCING HEALTH INEQUALITIES BETWEEN AND WITHIN COMMUNITIES; AND (D) THE DOING OF ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE CHARITY'S OBJECTS AND THAT ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UKPHR
SUITE 16A
MCLAREN BUILDING
46 THE PRIORY QUEENSWAY
BIRMINGHAM
- Ffôn:
- 01212964370
- E-bost:
- register@ukphr.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window