FOUNDATION FOR JEWISH HERITAGE

Rhif yr elusen: 1162111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the Foundation for Jewish Heritage are: * to promote for the benefit of the public the conservation, protection and improvement of the built Jewish heritage including synagogues, monuments, cemeteries, communal buildings and sites of religious, historical, architectural, social or cultural significance * to advance the education of the public regarding Jewish heritage

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £265,988
Cyfanswm gwariant: £332,819

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstria
  • Ffrainc
  • Gwlad Pwyl
  • Hwngari
  • Sbaen
  • Slofacia
  • Twrci
  • Yr Almaen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Sebag Montefiore Ymddiriedolwr 15 March 2021
Dim ar gofnod
Esther Robinson Wild Ymddiriedolwr 11 May 2020
Dim ar gofnod
David Bearman Ymddiriedolwr 10 July 2018
Bishnat
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROSEMARIE NATHANSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 6 diwrnod yn hwyr
Daniel Peltz Ymddiriedolwr 20 January 2017
THE NGT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARBURG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 74 diwrnod yn hwyr
THE ANNA FREUD CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
The Wiener Holocaust Library
Derbyniwyd: Ar amser
TUTORING TO THRIVE
Derbyniwyd: Ar amser
THE MUSIC IN SECONDARY SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN GOLDMAN Ymddiriedolwr 02 August 2016
Dim ar gofnod
Sir SIMON SCHAMA CBE Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
Lord Daniel Finkelstein Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
THE RIGHT HONOURABLE JIM MURPHY Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
Helen Hyde DBE Ymddiriedolwr 01 August 2016
ONE VISION
Derbyniwyd: Ar amser
YAD VASHEM UK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
HOLOCAUST EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STUART RODEN Ymddiriedolwr 01 August 2016
UP - UNLOCKING POTENTIAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTE OF JEWISH STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
RABBI SACKS LEGACY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARBURG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 74 diwrnod yn hwyr
RICHARD ZIEGLER Ymddiriedolwr 10 June 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £266.21k £141.10k £210.44k £315.90k £265.99k
Cyfanswm gwariant £117.09k £115.71k £98.24k £207.24k £332.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £25.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 24 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 24 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 16 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 16 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 24 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 24 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 25 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 25 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 20 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 20 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEW BURLINGTON HOUSE
1075 FINCHLEY ROAD
LONDON
NW11 0PU
Ffôn:
07968529609