THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE ALBRIGHTON

Rhif yr elusen: 1164192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship, open to all. The provision for sacred space for prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved Teaching Christianity through sermon, courses and small groups. Provision of a youth club with a Christian ethos

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £150,023
Cyfanswm gwariant: £148,056

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Hydref 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MARY RUTH THOMAS Cadeirydd 20 May 2015
DONINGTON CHURCH CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM HENRY KINNAIRD GIBBONS (INCLUDING THE AUGMENTATION OF THE REVEREND ALFRED ERNEST LLOYD KENYON)
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Edwin Cooper Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Mary Hancox Ymddiriedolwr 29 April 2021
Dim ar gofnod
Dr Timothy Frederick Mear Ymddiriedolwr 29 April 2021
Dim ar gofnod
Josephine Fisher Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Howard Siswick Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Susan Aston Ymddiriedolwr 28 April 2017
Dim ar gofnod
PAUL JOHN JONES Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
DENISE CHERRINGTON Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
WILLIAM HOWARD SHARPLES Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
GERALD LEACH Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
ANDREA ROSEMARY TYERMAN Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
PAMELA EVE SLATER Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
TIMOTHY BRADSHAW Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
LYDIA SUZANNE RADIGAN Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £153.40k £111.81k £193.05k £137.30k £150.02k
Cyfanswm gwariant £128.89k £118.66k £125.37k £172.80k £148.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.46k £1.53k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Mary Magdalene Church
High Street
Albrighton
WOLVERHAMPTON
WV7 3EQ
Ffôn:
01902 373160
Gwefan:

albrightonparishchurch.org.uk