FRIENDS OF CLARENCE HOLMFIELD AND THORNES (CHAT) PARKS

Rhif yr elusen: 1166255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Preserve and protect the amenities of the Park for the benefit of all users. Encourage maximum use of all parts of the Park by a wide range of public. Encourage high standards of maintenance of the Park and facilities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £14,694
Cyfanswm gwariant: £15,487

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Wakefield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mawrth 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF CHAT PARKS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IAN JOHN DEIGHTON Cadeirydd 22 March 2017
Dim ar gofnod
Giuseppe John Brandi Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Margaret Kershaw Ymddiriedolwr 21 April 2022
OUTWOOD MEMORIAL HALL AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
WRENTHORPE AND KIRKHAMGATE ASSIST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIS WELCH Ymddiriedolwr 22 March 2017
OUTWOOD MEMORIAL HALL AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
WAKEFIELD AND DISTRICT FAMILY HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
PETER STOKES Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
MEREWYN SAYERS Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
BRIAN ELSE Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
JEAN REEVE BA DIP T P Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.61k £2.03k £38.98k £11.45k £14.69k
Cyfanswm gwariant £9.80k £3.02k £5.86k £14.51k £15.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £28.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Ionawr 2023 71 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Ionawr 2023 71 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
101 THORNES ROAD
WAKEFIELD
WF2 8QD
Ffôn:
01924373014