FRIENDS OF WORCESTERSHIRE ARCHIVES

Rhif yr elusen: 508778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support Worcestershire Record Office by providing a pool of volunteers. Assist with funds for the purchase or repair of archives and equipment. Lobby appropriate bodies in the interests of Worcestershire Record Office as necessary.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £4,389
Cyfanswm gwariant: £636

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF THE HEREFORD AND WORCESTER COUNTY RECORD OFFICE, WORCESTER BRANCH (Enw blaenorol)
  • FRIENDS OF THE WORCESTER COUNTY RECORD OFFICE (Enw blaenorol)
  • FRIENDS OF THE WORCESTERSHIRE COUNTY RECORD OFFICE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Anna Muggeridge Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Dilwyn Porter Ymddiriedolwr 13 October 2021
Dim ar gofnod
Claire Haslam Ymddiriedolwr 13 October 2021
Dim ar gofnod
ROBIN WHITTAKER Ymddiriedolwr 14 May 2019
WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTERSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF COLERIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF PERSHORE ABBEY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Adrian Gregson Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
PAT HUGHES Ymddiriedolwr
WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Walker Ymddiriedolwr
WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.31k £3.10k £2.67k £3.94k £4.39k
Cyfanswm gwariant £1.34k £3.16k £18.69k £25.99k £636
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 17 Mai 2024 107 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Chwefror 2022 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NORTON HOUSE
BROADGREEN
BROADWAS
WORCESTER
WR6 5NW
Ffôn:
01886822137
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael