MY SHINING STAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since registration we have supported families across the UK, many local to us in Kent, but also further afield in Scotland and the Isle of Wight. We have won funding from many small businesses as well as corporations such as Tesco, NISA and Co-Op. We are now endorsed by CLIC Sargent and The Teenage Cancer Trust at The Royal Marsden Sutton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Bunn | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Margaret Stanley | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
DEAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Gemma Justice | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.13k | £76.02k | £124.09k | £132.82k | £222.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.89k | £59.38k | £91.12k | £125.70k | £149.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Nov 2016 as amended on 15 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
3. THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL OR OTHER DISADVANTAGE AND THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AND WELLBEING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 3.1 RELIEVING AND ASSISTING FAMILIES IN NEED OF SUPPORT WHEN THEIR CHILDREN ARE DIAGNOSED WITH CANCER, IN ANY PART OF THE UK, WHO REQUIRE FINANCIAL AID AND ADVICE, BY PROVIDING THEM WITH MEDICAL EXPENSES/ADVICE, HOUSING SUPPORT, TRAVEL EXPENSES, FUNDRAISING ADVICE/SUPPORT AND GUIDANCE WITH ANY OTHER ISSUES THAT ARISE AS A DIRECT RESULT OF THEIR CHILD’S DIAGNOSES; 3.2 FUNDING CONVENTIONAL MEDICAL TREATMENTS FOR CANCER THAT ARE UNAVAILABLE IN THE UK (THROUGH THE NATIONAL HEALTH SERVICE/NHS OR FROM OTHER HEALTH PROVIDERS) WITH THE AIM OF EXTENDING OPTIONS FOR LIFE EXPECTANCY AMONG CHILDREN WITH CANCER, AND FUNDING MEDICAL RESEARCH INTO CANCER WITH THE AIM TO INCREASE CANCER SURVIVAL RATES (THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH BEING AVAILABLE FOR THE PUBLIC BENEFIT). NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9a High Street
Rainham
Kent
ME8 7HX
- Ffôn:
- 01634362126
- E-bost:
- enquiries@myshiningstar.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window