CAMBRIDGE EDUCATION AND DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing scholarships, bursaries and grants to students from the developing world who have come to study at colleges and departments at the University of Cambridge, and the developing collaborative initiatives between such universities and similar institutions of higher education in the Commonwealth (in particular but not limited to Malaysia) and beyond, for the advancement of knowledge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- India
- Malaysia
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANIL SEAL | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||||
HENRY SACKVILLE BARLOW OBE | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||||
Jeremy Powys Carver | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||||
Professor DEEPAK NAYYAR | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|
||||||
SIR MARK WELLAND | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £3.00k | £49.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £1.08k | £1.09k | £1.14k | £47.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2019 | 16 Mawrth 2020 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY: (I) THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES AND GRANTS TO STUDENTS FROM THE DEVELOPING WORLD AT COLLEGES (WHICH MAY INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, ST. CATHARINE'S COLLEGE AND TRINITY COLLEGE) AND DEPARTMENTS AT THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, AS WELL AS OTHER HIGHLY-RANKED UNIVERSITIES IN THE UK; AND (II) THE DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE INITIATIVES BETWEEN SUCH UNIVERSITIES AND SIMILAR INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE COMMONWEALTH (IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, MALAYSIA) AND BEYOND, FOR THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLES OF THOSE NATIONS, WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON EDUCATION, HEALTH AND GENERAL WELFARE, PROMPTED BY SUSTAINABLE DEVELOPMENT; AND (B) THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 MADINGLEY ROAD
CAMBRIDGE
CB3 0EG
- Ffôn:
- 01223748738
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window