THE LIVEWELL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1172401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Livewell Foundation administers the charitable funds for services run by Livewell Southwest CIC. It also awards grants to support community projects and initiatives to help improve health and wellbeing, prevent ill health or reduce social isolation within Plymouth and South West Devon.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £119,403
Cyfanswm gwariant: £284,068

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ILLUSTRIOUS FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MORRIS WATTS Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Kay Sarah O'Shaughnessy Ymddiriedolwr 29 September 2022
STEP ONE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Amie Carr Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Oliver Jackman Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Christopher James Davies Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Juliet Kamlesh Simmons Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Geoffrey Baines Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
Rachel Jane Marshall Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
Nakul Puri Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
JILL FRANCES DAVIES Ymddiriedolwr 04 June 2019
KINGSBRIDGE COMMUNITY GARDEN
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.06k £198.09k £115.07k £112.56k £119.40k
Cyfanswm gwariant £60.42k £248.03k £51.53k £124.72k £284.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Mawrth 2022 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Rhagfyr 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LOCAL CARE CENTRE
200 MOUNT GOULD ROAD
PLYMOUTH
PL4 7PY
Ffôn:
01752434949